ymddiriedolwyr THE BRITISH FRIENDS OF HARVARD BUSINESS SCHOOL
Rhif yr elusen: 1000531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Fairchild | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Geoffrey Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Meredith Pierce Hunter | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Lucy Shaw | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
James Ruane | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Pawan Dhir | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||
Lilit Davoyan | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Philippa Lamb | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Gulshan Batool | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Christopher Stuart Benson | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
CHARLES LAZAREVIC | Ymddiriedolwr | 28 April 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.