THE FRIENDS OF EGGESFORD ALL SAINTS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
upkeep of church building and grounds
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 19 Medi 1990: Cofrestrwyd
- F E A S T (Enw gwaith)
- FEAST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW MILLWARD | Cadeirydd | 06 February 2013 |
|
|
||||
Amanda Rowena Satchell | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Dr Deborah Rose Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Deborah Mary Phillips | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
JONATHAN CROFTS | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Sara Penelhum | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Christopher Richard Rogers | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
James William Bulmer | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Jan E Bulmer | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
RODNEY DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NIGEL SKINNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD JOHN HOWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71k | £2.09k | £6.32k | £7.59k | £3.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13k | £3.37k | £5.32k | £2.55k | £3.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2024 | 360 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Ionawr 2022 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH APRIL 1990 AS AMENDED 27TH AUGUST 1990 AND AUGUST 1994 as amended on 25 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
The object of the charity shall be to promote or assist in for the benefit of the public, the preservation, repair, maintenance, restoration, improvement and ornamentation of the fabric of the Church of All Saints, Eggesford and its Churchyard and Car Park and to provide or assist in the provision of articles for use in worship or community events there.
Maes buddion
ALL SAINTS EGGESFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leaches House
Chawleigh
CHULMLEIGH
Devon
EX18 7HH
- Ffôn:
- 07798681707
- E-bost:
- feasteggesford@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window