THE WORSHIPFUL COMPANY OF FIREFIGHTERS CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of public education in fire safety matters and , in furtherance thereof, to award burseries or prizes for people involved with or associated with firefighting , rescue of safety. To establish or support a museum , to accept gift or artifacts related to fire safety. To support other charities and charitable purposes as the Trustees shall decide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1182241 THE WORSHIPFUL COMPANY OF FIREFIGHTERS CHARITABLE ...
- 12 Hydref 1990: Cofrestrwyd
- 30 Mawrth 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
- FIREFIGHTERS (Enw blaenorol)
- FIREFIGHTERS COMPANY (Enw blaenorol)
- GUILD OF FIREFIGHTERS CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- THE COMPANY OF FIREFIGHTERS CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- THE WORSHIPFUL COMPANY OF FIREFIGHTERS (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.13k | £82.27k | £95.15k | £76.68k | £60.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.62k | £76.80k | £64.25k | £53.78k | £56.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | COVID Caniatáu estyniad ffeilio | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | COVID Caniatáu estyniad ffeilio | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 25 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 25 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 25 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | 25 Mehefin 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16TH JULY 1990 AS VARIED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 1ST OCTOBER 1990 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 23RD OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCMENT OF PUBLIC EDUCATION IN FIRE SAFETY MATTERS AND IN FURTHERANCE THEREOF TOAWARD SCHOLARSHIPS OR BURSARIES OR PRIZES FOR PEOPLE INVOLVED WITH OR ASSOCIATED WITH FIREFIGHTING RESCUE OR FIRE SAFETY WHO IN THE OPINION OF THE TRUSTEES WOULD BENEFIT FROM THE SCHOLARSHIP B) TO ESTABLISH AND SUPPORT A MUSEUM AND/OR ACCEPT GIFTS OR LOANS OF EQUIPMENT AND ARTEFACTS C) TO SUPPORT SUCH CHARITIES AND CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window