THE PREHISTORIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The presentation of lectures to the public, organisation of conferences and day schools, organisation of field trips and study tours, making grants to individuals, annual publication of the Proceedings of the Prehistoric Society, publication of a newsletter three times a year and making representations to government and other organisations about the protection of prehistoric sites.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Hydref 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Adelle Ann Bricking | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr Oliver Philip Davis | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Dr Jessica Sarah Bates | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Dr George Arthur Prew | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Prof Robert Tyldesley Hosfield | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Dr Jennifer Lauren Wexler | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Julia Frieman | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Meredith Jane Iris Laing | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Lisa-Elen Meyering | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Rupert Andrew Housley | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Rachel Elaine Pope | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Felicity Amelia McDowall | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Dr Linda Mary Hurcombe | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
DR JULIE PATRICIA GARDINER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.58k | £58.45k | £66.69k | £63.91k | £69.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.50k | £58.74k | £61.93k | £44.54k | £102.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH AUGUST 1990
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND PROMOTE INTEREST IN PREHISTORY IN ALL ITS BRANCHES AND ALLIED SUBJECTS AND TO PROMOTE THE CONSERVATION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
31-34 GORDON SQUARE
LONDON
WC1H 0PY
- Ffôn:
- 02073238579
- E-bost:
- prehistoric@ucl.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window