SUPPORT AFTER MURDER AND MANSLAUGHTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SAMM is an independent voluntary organisation. We offer help and support to those bereaved as a result of murder or manslaughter. Our volunteers have been similarly bereaved and can share what this feels like. We are also involved in training and research, raising public awareness and increasing the understanding of organisations who work closely with bereaved families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
- 18 Hydref 1990: Cofrestrwyd
- SAMM NATIONAL (Enw gwaith)
- PARENTS OF MURDERED CHILDREN (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE ELLIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ruth Goodey | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Heather Montague | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Rob Kellas | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Rose Dixon | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
MARIE WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
SYLVIA SMITHIES | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
||||
DAVID REID | Ymddiriedolwr | 11 October 2011 |
|
|
||||
AVRIL ROYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.12k | £133.00k | £183.17k | £199.73k | £214.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.92k | £90.00k | £105.37k | £172.65k | £240.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £80.00k | N/A | £1.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MAY 1997 AS AMENDED BY SCHEME DATED 30 JULY 1998, AS AMENDED 26 SEPTEMBER 1999, AND 18 OCTOBER 2008 AND 8 AUGUST 2009 AND 7 AUGUST 2010. as amended on 17 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
A. TO SUPPORT ITS MEMBERS THROUGH SELF HELP, ADVICE, AND ALL METHODS WHICH ARE APPROPRIATE AND AVAILABLE. B. TO WORK WITH GOVERNMENT OFFICES AND ALL PARTS OF THE JUSTICE SYSTEM IN UNDERSTANDING THE PROBLEMS EXPERIENCED BY PEOPLE BEREAVED THROUGH HOMICIDE (MURDER OR MANSLAUGHTER). C. TO WORK WITH HEALTH SERVICES OFFERING ASSISTANCE TO THOSE SIMILARLY BEREAVED. D. TO ORGANISE AND SUPPORT RESEARCH INTO THE EFFECTS OF HOMICIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tally Ho
Pershore Road
Edgbaston
Birmingham
West Midlands
B5 7RN
- Ffôn:
- 07342886673
- E-bost:
- info@samm.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window