SHEFFIELD CONSERVATION VOLUNTEERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
practical conservation working in and Sheffield. We are a not for profit group
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 18 Hydref 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE SINCLAIR | Cadeirydd |
|
|
|||||
PETER WORTHINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JAMES ROBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16k | £685 | £303 | £959 | £1.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98k | £162 | £430 | £396 | £602 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH SEPTEMBER 1990
Gwrthrychau elusennol
1) TO CONSERVE AND PROTECT FOR THE PUBLIC BENEFIT ALL FORMS OF WILDLIFE TO SAFEGUARD GENETIC DIVERSITY IN THE AREA OF BENEFIT AND IN THE UNITED KINGDOM IN GENERAL 2) TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT WILDLIFE, TO INCREASE UNDERSTANDING AND AN APPRECIATION OF NATURE ITS VALUE AND THE NEED FOR CONSERVATION 3) TO PROMOTE THE PERMANENT PRESERVATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY OF LAND AND BUILDINGS WITHIN THE AREA OF BENEFIT AND WITHIN THE UNITED KINGDOM IN GENERAL WHICH ARE OF BEAUTY OR HISTORIC INTEREST AND, AS REGARDS LANDS OF NATURAL BEAUTY OR HISTORIC OR SCIENTIFIC IMPORTANCE AND GENERALLY, TO PROTECT PRESERVE AND IMPROVE THE CHARACTER OF THE SAID LANDS AND BUILDINGS AND, FOR THE ATTAINMENT OF THE FOREGOING, TO CONSIDER AND, IF IT SHALL SEEM NECESSARY OR DESIRABLE, TO PROMOTE ASSIST OR OPPOSE PROPOSALS FOR THE USE OR DEVELOPMENT OF LAND WITHIN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
CITY OF SHEFFIELD AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Blue Mans Way
Catcliffe
ROTHERHAM
South Yorkshire
S60 5UR
- Ffôn:
- 07875433803
- E-bost:
- worthington2000@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window