Hanes ariannol Resolve West LTD
Rhif yr elusen: 1000641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.56k | £347.83k | £346.47k | £350.96k | £391.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £292.27k | £322.41k | £326.33k | £346.13k | £344.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £224.00k | £296.36k | £45.00k | £225.95k | £45.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.62k | £12.50k | £40.12k | £45.01k | £191.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.