Resolve West LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Resolve West is an independent, charity with over 37 years experience of providing confidential services to enable people to resolve conflict, and repair harm and for offenders to understand impact of actions and to have an opportunity to make amends. Our services are provided to residents across Avon & Somerset.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £211,016 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
67 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 22 Hydref 1990: Cofrestrwyd
- BRISTOL MEDIATION (Enw blaenorol)
- BRISTOL MEDIATION (Enw blaenorol)
- BRISTOL MEDIATION-NEW APPROACHES TO CONFLICT RESOLUTION LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Laraia | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Lucretia Gray | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Martine Kim Smith | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|||||
Iain Large | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Tony Hughes | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Jill Elaine Maycock | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £347.83k | £346.47k | £350.96k | £391.01k | £316.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.41k | £326.33k | £346.13k | £344.86k | £344.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £296.36k | £45.00k | £225.95k | £45.00k | £37.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.50k | £40.12k | £45.01k | £191.44k | £211.02k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 11/09/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/09/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/10/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/10/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 DEC 2017 as amended on 05 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE CITIZENS AND COMMUNITIES IN AND AROUND THE CITY OF BRISTOL AND SURROUNDING COUNTIES AND WITH A VIEW TO THE PRESERVATION OF PUBLIC ORDER, THE PROVISION OF SERVICES DIRECTED TOWARDS REPAIRING HARM BY RESTORATIVE JUSTICE WORKING WITH VICTIMS OF CRIME AND PERPETRATORS OF HARM; AND RESOLVING CONFLICT BY MEDIATION AND CONCILIATION BETWEEN PERSONS, ORGANISATIONS AND GROUPS WHO ARE INVOLVED OR WHO ARE AT RISK OF BECOMING INVOLVED IN DISPUTES OR INTERPERSONAL CONFLICTS WHERE ANY SUCH DISPUTE OR CONFLICT RESULTS FROM OR MAY LEAD TO ACTS OF NUISANCE, VANDALISM, RACIAL ABUSE OR BREACH OF THE PEACE.
Maes buddion
BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Coop
38-42 Chelsea Road
Bristol
Bristol
BS5 6AF
- Ffôn:
- 01179415379
- E-bost:
- info@resolvewest.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window