Hanes ariannol THE WINCHESTER MEDICAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1000669
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.45k | £185.79k | £26.28k | £1.99k | £455 | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.59k | £523.49k | £5.75k | £17.12k | £589 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.