Hanes ariannol SOUTHPORT FLOWER SHOW

Rhif yr elusen: 1000698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.34m £106.67k £227.22k £1.37m £1.26m
Cyfanswm gwariant £1.32m £385.46k £254.79k £1.17m £1.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.80k £16.95k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £940 N/A N/A £2.95k £1.70k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £422.72k N/A N/A £395.18k £375.57k
Incwm - Weithgareddau elusennol £823.36k N/A N/A £842.61k £761.93k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £420 N/A N/A £133 £2.35k
Incwm - Arall £89.71k N/A N/A £125.61k £116.02k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £941.26k N/A N/A £817.16k £1.01m
Gwariant - Ar godi arian £379.73k N/A N/A £355.90k £354.96k
Gwariant - Llywodraethu £12.25k N/A N/A £27.32k £17.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £44.72k £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0