CODA INTERNATIONAL TRAINING
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CODA's aim is to develop the skills and resources necessary within established community-based organisations in the South to bring about positive and sustainable social and economic changes to the lives of the poorest and most marginalised communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ghana
- Zambia
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
- 21 Hydref 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CODA (Enw gwaith)
- CODA INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £264.02k | £209.40k | £15.90k | £6.07k | £882 | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.92k | £320.57k | £24.23k | £1.02k | £4.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 25 Medi 2019 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH OCTOBER 1990
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FURTHER EDUCATION FOR MEN AND WOMEN BY ENCOURAGING AND ENABLING THEM TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION, SOCIAL SERVICE AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES IN VARIOUS PARTS OF THE WORLD AMONGST THOSE CLASSES IN NEED THEREOF
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window