Hanes ariannol Autism Unlimited Limited
Rhif yr elusen: 1000792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.57m | £10.22m | £11.59m | £12.25m | £12.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.50m | £9.81m | £10.71m | £11.66m | £12.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.47m | £9.46m | £10.81m | £11.67m | £11.99m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £674.90k | £107.62k | £258.84k | £319.59k | £326.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £188.04k | £187.79k | £353.23k | £122.02k | £123.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.38m | £10.03m | £11.24m | £12.13m | £12.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £31.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.00k | £9.26k | £247.14k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.39m | £9.65m | £10.56m | £11.53m | £12.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £115.96k | £161.88k | £153.02k | £131.47k | £56.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.13k | £19.13k | £294.71k | £300.07k | £499.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.