ymddiriedolwyr UPTON VILLAGE HALL AMENITIES TRUST
Rhif yr elusen: 1000813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Traynor | Cadeirydd | 01 May 2016 |
|
|
||||
Nicola Zoe Hall | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
BENJAMIN JAMES HOWARD SHAW | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
ANDREW PHILIP DYSON | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Brendan James Heneghan | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Kathryn Evans | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Lucy Mason | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
BRIAN KENNETH RIPPON | Ymddiriedolwr | 22 November 2013 |
|
|
||||
JESSIE MAY WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.