Hanes ariannol 40 DEGREEZ
Rhif yr elusen: 1000823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.67k | £62.19k | £66.78k | £59.74k | £65.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.35k | £74.47k | £52.79k | £61.02k | £93.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.09k | N/A | £7.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.25k | £5.00k | £14.25k | £4.67k | £13.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.