SHROPSHIRE UNION FLY-BOAT RESTORATION SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Completed restoration of only remaining horse drawn Shropshire Union Fly Boat 'Saturn' in 2005. Promoting horse boating and using the boat as an educational resource for schools and the local communities along the Shropshire Union Canal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Sir Ddinbych
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
- THE SATURN PROJECT (Enw gwaith)
- SYMBOL RESTORATION SOCIETY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Denton Grundy | Cadeirydd | 24 September 2023 |
|
|
||||
Rosemarie Sarah Gaughan | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Paul Bozson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
David Ray | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Grundy | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
BOB JERVIS | Ymddiriedolwr | 12 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.33k | £4.40k | £5.13k | £5.59k | £14.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.69k | £5.99k | £4.21k | £5.59k | £4.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9TH OCTOBER 1990. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29 SEPTEMBER 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE HISTORICAL AND INDUSTRIAL SIGNIFICANCE OF THE INLAND WATERWAYS AND NAVIGABLE ESTUARIES OF THE UNITED KINGDOM 2) THE PRESERVATION, RESTORATION AND PUBLIC DISPLAY OF THE SHROPSHIRE UNION FLY-BOAT "SYMBOL"
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barn Cottage
School Lane
Audlem
CREWE
CW3 0BA
- Ffôn:
- 07737412673
- E-bost:
- info@saturnflyboat.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window