LUDLOW MUSIC SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A music society to promote, improve, develop and maintain public education in and appreciation of the art and science of music in all its aspects by the promotion of public concerts and recitals and by such other means as the Society shall determine from time to time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1010883 LUDLOW AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
- 13 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
- 10 Rhagfyr 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.45k | £11.32k | £12.50k | £12.36k | £7.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.91k | £13.09k | £12.92k | £12.29k | £9.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | 22 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2018 | 29 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH OCTOBER 1990 AS AMENDED 4 MAY 1991, 25 APRIL 1998 AND 19 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PROMOTION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window