ymddiriedolwyr GREEN LIGHT TRUST
Rhif yr elusen: 1000977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Jane Burton | Cadeirydd | 13 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Katherine D'arcy | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Thomas | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Robert Nigel McCURDY | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|||||
Dr Jennifer Clare Mailley | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Vivian Mushati | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Douglas Field | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
Caroline Bixby | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
David Farrow | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.