HARINGEY DISABILITY ACTION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Haringey
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HARINGEY CONSORTIUM OF DISABLED PEOPLE AND CARERS (Enw blaenorol)
- HARINGEY DISABILITIES CONSORTIUM (Enw blaenorol)
- HARINGEY DISABILITIES CONSORTIUM LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £187.13k | £187.43k | £149.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.11k | £214.27k | £127.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 03 Ebrill 2008 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 06 Mawrth 2007 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 06 Mawrth 2007 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 11 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 11 Ionawr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCOR 31 MAY 1990, AS AMENDED BY CERTIFICATES OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME 12 DECEMBER 1999 AND 22 FEBRUARY 2007 ANDSPECIAL RESOLUTION DATED 27 JULY 1993, 10 FEBRUARY 1999, 22 OCTOBER 2003, 6 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE TO PROVIDE RELIEF AND ASSISTANCE FOR PERSONS RESIDENT OR WORKING IN THE LONDON BOROUGH OF HARINGEY WITH PHYSICAL DISABILITIES, MENTAL HEALTH AND LEARNING DIFFICULTIES, OR LONG TERM ILLNESS TO MAINTAIN AND ENHANCE THE QUALITY OF LIFE FOR THE BENEFICIARIES THROUGH THE PROVISION OF PREVENTATIVE AND OTHER PRACTICAL SUPPORT SERVICES
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HARINGEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window