HINCKLEY SPECIAL NEEDS INTEGRATION PROJECTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Social and recreational activities for children, young people and adults with learning disabilities from 3 years of age. Covering after school, weekend and holiday periods, to reduce isolation and improve confidence and social skill.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £67,066 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1162574 SNIPS HINCKLEY
- 27 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- S N I P S (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.66k | £133.26k | £110.67k | £110.14k | £105.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.22k | £145.35k | £119.98k | £121.43k | £110.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.16k | £67.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £56.00k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 09 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
09 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 23 Chwefror 2016 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 20 Hydref 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 13 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 13 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 06 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 25 Medi 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD FEBRUARY 1987 AS AMENDED 14TH MAY 1990 AS AMENDED ON 26TH FEBRUARY 1998 AND 16 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF INDIVIDUALS WITH A PHYSICAL OR LEARNING DIFFICULTY BY THE PROVISION OF, OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF, FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
HINCKLEY AND BOSWORTH DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window