Hanes ariannol CATSFIELD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1001062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.40k £23.11k £18.45k £12.82k £16.20k
Cyfanswm gwariant £15.33k £13.13k £14.20k £26.10k £18.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 £10.00k £8.92k N/A N/A