SELLY OAK COLLEGES (PERMANENT ENDOWMENTS) COMMON INVESTMENT FUND
Rhif yr elusen: 1001097
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust awards grants to the University of Birmingham, partner organisations and students in accordance with its objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2007
Cyfanswm incwm: £56,583
Cyfanswm gwariant: £1,553,790
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 12 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
- 17 Ebrill 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- SELLY OAK COLLEGES FUND A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2004 | 31/07/2005 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.89k | £42.02k | £46.99k | £56.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.05k | £53.00k | £61.34k | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | 08 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | 16 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | 16 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2005 | 10 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2005 | 10 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2004 | 28 Ebrill 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2004 | 20 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 MARCH 1922 AND SCHEME OF 21 MAY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE TEACHING IN RELIGIOUS,SOCIAL ECONOMIC EDUCATION
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window