OAK WOOD SCHOOLS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Oak Wood Schools Association exists to raise funds to support the pupils of Oak Wood schools in the areas of extra equipment and resources. Most of the equipment is of a specialist nature, that enhances the development of pupils with Profound multiple, Severe and moderate learning disabilities. The Association also raises funds to provide the schools with minibuses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 September 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
- LEYLAND SCHOOL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERONICA BAYLISS | Cadeirydd |
|
|
|||||
NATALIE JANE MORGAN | Ymddiriedolwr | 04 November 2012 |
|
|
||||
ANDREW TUTCHENER | Ymddiriedolwr | 04 November 2012 |
|
|
||||
SUSAN TUTCHNENER | Ymddiriedolwr | 04 November 2012 |
|
|
||||
NICOLA JANE BAYLISS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/09/2018 | 15/09/2019 | 15/09/2020 | 15/09/2021 | 15/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £6 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £500 | £1.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 291 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 291 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2021 | 06 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2019 | 18 Awst 2020 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AMENDED 30 APRIL 1990 AS AMENDED 13 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAK WOOD SCHOOLS
MORRIS DRIVE
NUNEATON
WARWICKSHIRE
CV11 4QH
- Ffôn:
- 02476740901
- E-bost:
- AMYLIZ26@SKY.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window