ymddiriedolwyr UNIVERSITIES UK
Rhif yr elusen: 1001127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Iain Miles Macgregor Gillespie | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||
Professor Jane Harrington | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR KAREN MARGARET HOLFORD | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Professor Peter Nicholas Hugh Beech | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Right Honourable James Mark Dakin Purnell | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Professor Sir Gerry McCormac | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Lisa Oriel Roberts | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Professor Paul Croney | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Professor Nishan Canagarajah | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Professor Malcolm Colin Press | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR ELIZABETH TULIP TREASURE | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Professor Steven West | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Professor Jennifer Mary Higham | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Professor Adam Tickell | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Professor Shearer Carroll West | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Professor Rama Shankaran Thirunamachandran | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Professor SALLY LOUISE MAPSTONE | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Debra Humphris | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR PAUL JOSEPH BOYLE | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Professor Quintin Archibald McKellar | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.