THE MUSEUM OF THE MERCIAN REGIMENT (WORCESTERSHIRE & SHERWOOD FORESTERS COLLECTION)

Rhif yr elusen: 1001226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To collect, preserve and display items relating to the History of the Regiment and to provide information to the public

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £45,689
Cyfanswm gwariant: £37,039

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE SHERWOOD FORESTERS REGIMENTAL MUSEUM (Enw blaenorol)
  • THE WORCESTERSHIRE AND SHERWOOD FORESTERS MUSEUM (THE SHERWOOD FORESTERS COLLECTION) OF THE MERCIAN REGIMENT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Brig Peter Dennis CBE Cadeirydd
MEMORIAL TO THE OFFICERS AND MEN OF THE SHERWOOD FORESTERS (NOTTINGHAMSHIRE AND DERBYSHIRE REGIMENT)
Derbyniwyd: Ar amser
Mark John Shaw Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
LORD LIEUTENANT DERBYSHIRE ELIZABETH JANE FOTHERGILL CBE Ymddiriedolwr 20 May 2020
Dim ar gofnod
Councillor Neil Atkin Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Mel Siddons Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
DAVID HARRISON Ymddiriedolwr 25 February 2014
Dim ar gofnod
LT COLONEL KEITH SPIERS OBE Ymddiriedolwr 25 February 2014
Dim ar gofnod
SIR JOHN WILFRED PEACE Ymddiriedolwr 26 July 2012
THE ERANDA ROTHSCHILD FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Honorary Alderman BRIAN GROCOCK Ymddiriedolwr 12 July 2012
THE BESTWOOD PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Col David Sneath MA TD DL Ymddiriedolwr
MEMORIAL TO THE OFFICERS AND MEN OF THE SHERWOOD FORESTERS (NOTTINGHAMSHIRE AND DERBYSHIRE REGIMENT)
Derbyniwyd: Ar amser
BRIGADIER EDWARD WILKINSON CBE TD DL Ymddiriedolwr
MEMORIAL TO THE OFFICERS AND MEN OF THE SHERWOOD FORESTERS (NOTTINGHAMSHIRE AND DERBYSHIRE REGIMENT)
Derbyniwyd: Ar amser
LIEUTENANT COLONEL DES FITZGERALD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LIEUTENANT COLONEL MARK ANDRE HOLDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £145.10k £55.45k £52.97k £36.03k £45.69k
Cyfanswm gwariant £46.75k £39.19k £42.92k £35.91k £37.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.21k £144 N/A £22.31k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Tachwedd 2021 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FORESTERS HOUSE
ARMY RESERVE CENTRE
SWINEY WAY
CHILWELL
NOTTINGHAMSHIRE
NG9 6QX
Ffôn:
01159724498