Dogfen lywodraethu CRAFTSPACE
Rhif yr elusen: 1001237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/04/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/01/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/10/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY PROMOTING AND DEVELOPING THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF CONTEMPORARY CRAFTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.