Hanes ariannol THE WOODLEY GIRL GUIDE TRUST

Rhif yr elusen: 1001262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.27k £8.12k £16.95k £10.16k £5.55k
Cyfanswm gwariant £7.69k £3.65k £32.54k £11.82k £4.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A