Hanes ariannol YOUR VOICE ADVOCACY PROJECT
Rhif yr elusen: 1001271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.27k | £138.41k | £98.17k | £147.72k | £71.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.38k | £114.29k | £76.13k | £84.21k | £139.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.27k | £111.48k | £25.00k | £75.00k | £25.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.40k | £12.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.