Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE MINERS WELFARE TRUST FUND SCHEME

Rhif yr elusen: 1001272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £177.53k £154.90k £157.90k £148.97k £157.58k
Cyfanswm gwariant £124.88k £166.43k £96.37k £90.00k £265.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A