Hanes ariannol CHINESE WELLBEING

Rhif yr elusen: 1001288
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £446.92k £527.72k £504.80k £422.54k £442.52k
Cyfanswm gwariant £459.06k £500.91k £485.59k £488.51k £496.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £248.19k £357.16k £315.40k £295.37k £281.32k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.25k £98.76k £59.04k £40.21k £54.36k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £115.60k £148.56k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £400.45k £356.11k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £469 £126 N/A N/A
Incwm - Arall N/A £11.21k £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £500.91k £485.59k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.62k £1.62k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A N/A