Ymddiriedolwyr THE WATERSIDE CENTRE, KINGS LANGLEY
Rhif yr elusen: 1001330

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert George Finlay Mclean | Cadeirydd | 11 May 2015 |
|
|
||||||
ALAN JAMES JOHNSON | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|||||||
Robert Charles Bright | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||||
SHARON MICHELE ABBOTT | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||||
HELEN LOUISE FLETCHER | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||||
SANDRA KIDD | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||||
ANTHONY DONOVAN | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||||
IAN TERENCE PASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.