Hanes ariannol WEST BIRMINGHAM CROSSROADS CARE ATTENDANT SCHEME

Rhif yr elusen: 1001416
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £446.06k £519.50k £687.82k £1.04m £999.71k
Cyfanswm gwariant £428.56k £547.60k £655.57k £806.16k £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £1.60k £3.35k £5.87k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £2.43k £2.30k £2.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £679.24k £1.02m £981.52k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £3.75k £5.93k £9.08k
Incwm - Arall N/A N/A £804 £1.12k £996
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £653.29k £803.48k £1.03m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £1.69k £2.05k £2.11k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0