RODBOROUGH PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NURSERY EDUCATION OF CHILDREN FROM 30 MONTHS TO SCHOOL AGE. PLAYGROUP RUN BY A VOLUNTARY PARENT'S COMMITTEE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £70,347 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 07 Ionawr 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan McDowell | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|
||||
Alex Curry | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Sophie Harrison | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|||||
Jemma Lewis | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|||||
Rebecca Stephens | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Emma Miladowska | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Freya Beard | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Catherine Forrester | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Ishen Paran | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Kate Burley | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Verity Jane Pearce | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Janine Swindell | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.56k | £73.83k | £106.90k | £111.07k | £107.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.79k | £81.61k | £103.09k | £109.44k | £114.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.63k | £61.77k | £76.61k | £84.89k | £70.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 16 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 16 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD MAY 1990. PATA MODEL ADOPTED 20 JANUARY 2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
THE AIM OF THE GROUP IS TO EMBODY THE VISION OF PATA THROUGH THE ENHANCEMENT OF THE DEVELOPMENT, CARE AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE AND ALSO OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OF SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY (VOLUNTARY MANAGED) GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREA
Maes buddion
RODBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rodborough Playgroup
Tabernacle Walk
Rodborough
STROUD
Gloucestershire
GL5 3UJ
- Ffôn:
- 01453 756141
- E-bost:
- chair@rodboroughplaygroup.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window