YORK FILM TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing the education of the public in film and the moving image as an art form and as a medium for information, education and social enlightenment with particular reference to the County of Yorkshire and the City of York. Promoting the study of films.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 09 Ionawr 1991: Cofrestrwyd
- 10 Mawrth 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- YORK FILM THEATRE LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £718 | £1.02k | £814 | £603 | £17.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.42k | £4.57k | £2.41k | £7.04k | £17.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 14 Hydref 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 07 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 22 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 23 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 24 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 31 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 31 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 MARCH 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11 APRIL 1990, AS AMENDED 20TH OCTOBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE FILM AS AN ART AND AS A MEDIUM FOR INFORMATION EDUCATION AND SOCIAL ENLIGHTENMENT WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE COUNTY OF YORK AND CITY OF YORK AND TO PROMOTE THE STUDY OF FILMS
Maes buddion
COUNTY OF YORK AND THE CITY OF YORK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window