Hanes ariannol BIRMINGHAM CONTEMPORARY MUSIC GROUP
Rhif yr elusen: 1001474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £725.96k | £583.61k | £545.92k | £557.92k | £782.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £712.65k | £559.41k | £514.30k | £521.47k | £850.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £325.54k | £376.29k | £269.89k | £325.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £602.36k | £497.44k | £495.45k | £471.69k | £637.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £8.58k | £6 | £2.89k | £3.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £65.91k | £38.87k | £44.78k | £58.83k | £79.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129 | £113 | £15 | £12 | £331 | |
|
Incwm - Arall | £57.56k | £38.61k | £5.67k | £24.50k | £61.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.45k | £6.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £653.40k | £507.64k | £476.15k | £481.59k | £818.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.25k | £51.78k | £38.14k | £39.87k | £32.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.52k | £14.71k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.