Hanes ariannol SKYLIGHT CIRCUS IN EDUCATION
Rhif yr elusen: 1001570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.19k | £202.19k | £167.52k | £147.57k | £210.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.68k | £145.68k | £152.02k | £213.28k | £243.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.13k | £44.64k | £41.68k | £12.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.