Ymddiriedolwyr TRAFALGAR SCHOOLS PARENT-TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1001584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ieva Mansbridge Ymddiriedolwr 10 October 2023
Dim ar gofnod
Nicola Goddard-Moulton Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
Joanne Behenna Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
Tara Rees Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
Sarah Keefe Ymddiriedolwr 05 October 2021
Dim ar gofnod
Nicola Toner Ymddiriedolwr 08 October 2020
Dim ar gofnod
Jamie Allen Ymddiriedolwr 08 October 2020
Dim ar gofnod
Jenny Sparflo Ymddiriedolwr 08 October 2020
Dim ar gofnod
Laura Jennings Ymddiriedolwr 01 October 2019
Dim ar gofnod