Hanes ariannol THE WILD AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1001595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.52k £17.78k £17.03k £32.54k £4.39k
Cyfanswm gwariant £24.38k £11.78k £15.73k £16.60k £10.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £2.82k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.50k £2.82k N/A N/A