Ymddiriedolwyr 10TH AIREDALE SCOUT GROUP CENTRAL YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 1001600

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Michael Sillitoe | Cadeirydd | 28 June 2023 |
|
|
||||
Colin Peter Denison | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Melanie Ann Day | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
GROUP LEAD VOLUNTEER SUSAN MARY WILKINSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Mark Christopher Buxton | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Janet Moss | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
PAUL JOHN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Andrew Nicholas ELlner | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.