Hanes ariannol THE VIOLET MAURAY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1001716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.69k £50.64k £53.80k £57.46k £61.52k
Cyfanswm gwariant £107.57k £51.26k £103.74k £97.07k £97.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A