Hanes ariannol ST JOHN'S NURSERY GROUP
Rhif yr elusen: 1001724
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.58k | £103.03k | £104.07k | £54.25k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.10k | £100.73k | £135.28k | £69.64k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £83.61k | £43.54k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.