FREE SCHOOL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintains the Free School and Institute for use by the church and community; makes grants for the maintenance of St.George's Brailes and the services therein; makes grants to Brailes C.E.Primary School; makes educational grants to young persons under the age of 25 and resident in the parish of Brailes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 31 Ionawr 1991: Cofrestrwyd
- BRAILES FREE SCHOOL FOUNDATION (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Hay | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Martin Gerald Cole | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Rev George Heighton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Mr Tim Rimell | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Katherine Joanne Haycock | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
||||
GLENDA WOODS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.30k | £41.99k | £46.43k | £47.73k | £51.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.66k | £38.57k | £5.05k | £37.17k | £53.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 18 JULY 1990
Gwrthrychau elusennol
1 MAINTENANCE AND REPAIR OF THE PARISH CHURCH OF BRAILES AND THE MAINTENANCE OF THE SERVICES THEREIN 2 IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER 25 YRS WHO ARE RESIDENT OR WHO HAVE A PARENT RESIDENT IN THE PARISH OF BRAILES AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT 3 IN OR TOWARDS PROVIDING IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE FACILITIES FOR RECREATION AND SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING FOR PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE RESIDENT IN THE SAID PARISH 4 IN TOWARDS PROVIDING FOR BRAILES CHURCH OF ENGLAND SCHOOL SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEES AND THE GOVERNORS OF THE SAID SCHOOL
Maes buddion
PARISH OF BRAILES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Burnt Orchard
Upper Brailes
BANBURY
OX15 5AT
- Ffôn:
- 01608664151
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window