GLOUCESTERSHIRE CLOUD 9 CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cloud 9 charity has progressed to become a Wish granting organisation fundraising to provide funded holidays within Europe for seriously ill, life limiting children between the ages of 0 and 18 years residing in gloucestershire. Children who suffer from severe ill health & life threatening illness. Funding can be made available for the child & immediate family subject to medical referral.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1011611 THE PIED PIPER TRUST
- 05 Chwefror 1991: Cofrestrwyd
- 03 Rhagfyr 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
- GLOUCESTERSHIRE CLOUD 9 CHARITY (Enw gwaith)
- GLOUCESTERSHIRE CLOUD 9 FUND (Enw blaenorol)
- GLOUCESTERSHIRE CLOUD NINE FUND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.46k | £4.07k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 19 Awst 2020 | 293 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 30 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 02/01/1991 AS AMENDED ON 06/08/1999 AS AMENDED BY SCHEME DATED 25/07/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE RELIEF OF CHILDREN SUFFERING FROM LIFE THREATENING DISEASES OR THOSE WITH SEVERE PHYSICAL DISABILITY BY THE PROVISION OF HOLIDAYS OR EXCURSIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE, GLOUCESTERSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window