Hanes ariannol GROVELANDS PARK PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1001809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.08k £101.88k £100.00k £114.52k £135.56k
Cyfanswm gwariant £96.05k £91.56k £103.83k £118.04k £120.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £55.30k £88.57k £60.51k £55.37k £100.23k