Hanes ariannol THE HALO TRUST
Rhif yr elusen: 1001813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.01m | £83.97m | £89.88m | £94.93m | £128.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.02m | £82.90m | £89.61m | £95.26m | £120.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.54m | £17.02m | £12.66m | N/A | £9.05m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.67m | £17.02m | £49.00k | £8.21m | £2.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £308.00k | £280.00k | £170.00k | £945.00k | £641.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £73.95m | £83.42m | £89.29m | £93.58m | £122.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.00k | £75.00k | £23.00k | £8.00k | £313.00k | |
|
Incwm - Arall | £692.00k | £192.00k | £405.00k | £397.00k | £4.59m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £179.40k | £125.00k | £9.90k | £11.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £74.80m | £82.43m | £89.34m | £94.87m | £120.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £224.00k | £470.00k | £271.00k | £388.00k | £552.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.00k | £0 | £3.03k | £10.80m | £132.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.42m | £0 | £5.73m | £2.86m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.