Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION FOR LANGUAGE LEARNING
Rhif yr elusen: 1001826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST. DECEMBER 1990 AS AMENDED 13 JUNE 1998 AS AMENDED 4 OCTOBER 2003 AND 9 OCTOBER 2004 AS AMENDED ON 20 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT THE LEARNING AND TEACHING OF NATURAL LANGUAGES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.