FRIENDS OF HORIM ESTABLISHMENTS TEL AVIV AND ARAD

Rhif yr elusen: 1001828
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Making grants to institutions

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016

Cyfanswm incwm: £147,662
Cyfanswm gwariant: £140,821

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Israel

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Chwefror 1991: Cofrestrwyd
  • 16 Ionawr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF HORIM ESTABLISHMENTS TEL AVIV AND ARAD LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £315.65k £2 £1 £1.08k £147.66k
Cyfanswm gwariant £381.18k £678 £320 £356 £140.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 12 Mehefin 2017 132 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 12 Mehefin 2017 132 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 12 Gorffennaf 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Not Required