Marketing Skills Trust Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support and encouragement of education and training in the field of direct data and digital marketing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1017040 GRAEME ROBERTSON CHARITABLE TRUST
- 08 Chwefror 1991: Cofrestrwyd
- THE IDM (Enw gwaith)
- THE DM TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- THE INSTITUTE OF DIRECT AND DIGITAL MARKETING LIMITED (Enw blaenorol)
- THE INSTITUTE OF DIRECT MARKETING LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zara Valerie Easton | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Polly Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Nicholas Larkland Barnaby Myers | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Colin Gillespie | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Fedelma Good | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Martin Troughton | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Mark Patron | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £7.17k | £62 | £62 | £18.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £294.68k | £454.73k | £125.35k | £125.35k | £139.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.62k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £190.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £5.12k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/01/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/03/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/03/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/06/2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17/02/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/08/2015 AS AMENDED ON 24 APR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 NOV 2018 as amended on 28 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE TO PROMOTE FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE PUBLIC THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN DIRECT MARKETING, AND MANAGEMENT ORGANISATION AND ADMINISTRATION AS APPLIED TO INDUSTRY COMMERCE GOVERNMENT AND THE PUBLIC SERVICE AT ALL LEVELS AND TO PROVIDE EDUCATIONAL FACILITIES, BOTH GENERAL AND SPECIALISED, FOR PERSONS TAKING PART IN OR INTENDING TO TAKE PART IN DIRECT MARKETING AND MANAGEMENT ORGANISATION AND ADMINISTRATION PROCESSES, TO IMPROVE LEGAL COMPLIANCE AND BEST PRACTICE IN THE FIELD OF DIRECT MARKETING AND GENERALLY TO ASSIST IN THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL AND TRAINING STANDARDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Beningfield Drive
ST. ALBANS
Hertfordshire
AL2 1UJ
- Ffôn:
- 07802349596
- E-bost:
- kgould69@btinternet.com
- Gwefan:
-
dmtrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window