ymddiriedolwyr NORTH EASTERN LOCOMOTIVE PRESERVATION GROUP
Rhif yr elusen: 1002017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hunt | Cadeirydd | 07 November 2022 |
|
|
||||
Richard Martin Wheeler | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
John Carr | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
Ian Leonard Storey | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Rowland Bingham | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Roy Marshall | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Colin Foxton | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
PAUL GERARD HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ALAN PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.