THE FRIENDS OF WHITCHURCH COMMUNITY HOSPITAL (SHROPSHIRE)

Rhif yr elusen: 1002033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Object of the Association is to relieve patients and former patients of the Whitchurch Hospital and other invalids in the Community who are sick, convalescent, disabled, handicapped, infirm or in need of financial assistance and, generally, to support the charitable work of the said Hospital.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £275,471
Cyfanswm gwariant: £149,024

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Chwefror 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF WHITCHURCH HOSPITAL (Enw blaenorol)
  • LEAGUE OF FRIENDS OF THE WHITCHURCH HOSPITAL(SHROPSHIRE) (Enw blaenorol)
  • THE FRIENDS OF WHITCHURCH HOSPITAL(SHROPSHIRE) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR ROGER LLOYD DONE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Linda Weston Ymddiriedolwr 11 December 2023
Dim ar gofnod
susan campbell Ymddiriedolwr 01 February 2023
Dim ar gofnod
Christine Ellwood Ymddiriedolwr 11 November 2022
Dim ar gofnod
Joan Arthan Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
JUDITH CLAYTON MBE Ymddiriedolwr 20 November 2017
Dim ar gofnod
Mary Margaret Harding Ymddiriedolwr 01 June 2015
Dim ar gofnod
PATRICIA ANN SHONE Ymddiriedolwr 13 March 2013
Dim ar gofnod
ROSEMARY MARGARET POWELL Ymddiriedolwr 18 November 2012
Dim ar gofnod
KATHLEEN MCCLELLAN Ymddiriedolwr 11 December 2011
Dim ar gofnod
DEBORAH JANE GLENNIE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR DONALD PEARCE Ymddiriedolwr
ELIZABETH LANGFORD'S ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS BENYON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MRS PAULINE STOKES Ymddiriedolwr
WHITCHURCH RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. ALKMUND'S, WHITCHURCH. SHROPSHIRE.
Derbyniwyd: 80 diwrnod yn hwyr
WHITCHURCH FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
EINWEN KELLY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £31.75k £107.63k £42.13k £28.89k £275.47k
Cyfanswm gwariant £29.78k £169.43k £9.79k £7.95k £149.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 29 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 29 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 24 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 24 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 03 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 03 Rhagfyr 2019 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Lower House Farm
Terrick
WHITCHURCH
Shropshire
SY13 4JZ
Ffôn:
01948 664593
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael