Hanes ariannol MOUNT ZION PENTECOSTAL APOSTOLIC CHURCH BIBLE COLLEGE

Rhif yr elusen: 1002049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.03k £10.68k £12.13k £20.39k £18.17k
Cyfanswm gwariant £15.93k £15.78k £11.48k £19.76k £18.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A